Leitarniðurstöður
Fara í flakk
Fara í leit
Titlar greina sem pössuðu við fyrirspurnina
- (385 × 182 (125 KB)) - 16. febrúar 2016 kl. 13:09
- |description={{is|1=Bjarnarey VE 11}} ...(569 × 279 (139 KB)) - 26. júlí 2017 kl. 09:22
- Bjarnarey VE 501 Sdbl. 1993 ...(1.654 × 1.065 (121 KB)) - 3. apríl 2019 kl. 14:45
- Bjarnarey VE 11 Sdbl. 2007 ...(1.776 × 1.153 (322 KB)) - 12. september 2019 kl. 13:59
- Bjarnarey VE 501 Seld Sdbl. 501 ...(1.670 × 1.044 (138 KB)) - 3. apríl 2019 kl. 15:12
- Skipsklukkan úr Bjarnarey VE 11 ...(858 × 749 (110 KB)) - 24. apríl 2019 kl. 13:56
- Togarinn Bjarnarey VE 11 sjósettur ...(1.029 × 1.524 (273 KB)) - 24. apríl 2019 kl. 13:59
- Verkfall á togaraflotanum Bjarnarey VE 11 Sdbl. 2007 ...(864 × 820 (178 KB)) - 12. september 2019 kl. 14:18
- Bjarnarey VE 21 (ex Júpiter),1033 bt. ...(854 × 592 (84 KB)) - 30. apríl 2019 kl. 14:17
Leitarorð fannst/fundust í innihaldi eftirfarandi greina
- Bjarnarey VE 501 Sdbl. 1993 ...(1.654 × 1.065 (121 KB)) - 3. apríl 2019 kl. 14:45
- Skipsklukkan úr Bjarnarey VE 11 ...(858 × 749 (110 KB)) - 24. apríl 2019 kl. 13:56
- Togarinn Bjarnarey VE 11 sjósettur ...(1.029 × 1.524 (273 KB)) - 24. apríl 2019 kl. 13:59
- Bjarnarey VE 11 Sdbl. 2007 ...(1.776 × 1.153 (322 KB)) - 12. september 2019 kl. 13:59
- Bjarnarey VE 21 (ex Júpiter),1033 bt. ...(854 × 592 (84 KB)) - 30. apríl 2019 kl. 14:17
- ...Guðmunda Torfadóttir VE 80 Sdbl. 1993.jpg|miðja|thumb|Guðmunda Torfadóttir VE 80 Eigandi: Vinnslustöðin hf.]] [[Mynd:Bjarnarey VE 501 Sdbl. 1993.jpg|miðja|thumb|Bjarnarey VE 501 seld.]] ...829 bæti (124 orð) - 3. apríl 2019 kl. 14:53
- Verkfall á togaraflotanum Bjarnarey VE 11 Sdbl. 2007 ...(864 × 820 (178 KB)) - 12. september 2019 kl. 14:18
- [[Mynd:Sindri VE 60 Sdbl. 1994.jpg|miðja|thumb|Sindri VE 60]] [[Mynd:Guðmunda Torfadóttir VE 80.jpg|miðja|thumb|Guðmunda Torfadóttir VE 80, seld.]] ...1 KB (187 orð) - 3. apríl 2019 kl. 15:18
- Bjarnarey VE 501 Seld Sdbl. 501 ...(1.670 × 1.044 (138 KB)) - 3. apríl 2019 kl. 15:12
- [[Mynd:Bergey VE 544 486 bt Sdbl. 2008.jpg|miðja|thumb|Bergey VE 544 486 bt. Smíðuð í Pólandi 2007. Eig. Bergur Huginn ehf.|450x450dp]] [[Mynd:Dala-Rafn VE 508 486 bt Sdbl. 2008.jpg|miðja|thumb|Dala-Rafn VE 508, 486 bt. Smíðaður í Pólandi 2007. Eig. Dala-Rafn ehf.|450x450dp]] ...2 KB (297 orð) - 18. maí 2020 kl. 10:21
- |description={{is|1=Bjarnarey VE 11}} ...(569 × 279 (139 KB)) - 26. júlí 2017 kl. 09:22
- Guðvarður Vilmundarson skipstjóri á b/v Bjarnarey VE 11, 1948-1949 Stýrimaður 1950. Skipstjóri á Helga Helgasyni á togveið Átti og gerði út m/s Vaðgeir VE 7, (ez Þráinn VE 7, ex Narfi EA) 1953. ...1.022 bæti (1 orð) - 19. desember 2008 kl. 11:37
- [[Steingrímur Sigurðsson]], skipstjóri á [[Bjarnarey VE-501|Bjarnarey]], segir svo frá:<br> ...ur Ægisson|Lýð Viðar Ægisson]], hvort hann yrði stýrimaður hjá mér áfram á Bjarnarey eftir áramótin 1976-1977.<br> ...3 KB (512 orð) - 16. febrúar 2016 kl. 13:14
- ...punartogararnir komu til landsins réðst hann á [[Bjarnarey VE-11|Bjarnarey VE 11]] og var þar um árabil.<br> ...2 KB (397 orð) - 1. febrúar 2022 kl. 16:39
- <big><big><center>'''Skipsklukka Bjarnareyjar VE 11'''</center></big></big><br> ...g eftir upplýsingum um hvernig skipsklukka nýsköpunartogarans Bjarnareyjar VE 11 hefði ratað í hendur [[Hraðfrystistöð Vestmannaeyja|Hraðfrystist� ...6 KB (1.106 orð) - 6. nóvember 2019 kl. 14:48
- ...óri á Vestmannaey VE um skeið, síðast yfirvélstjóri á Þórunni Sveinsdóttur VE.<br> ...2 KB (375 orð) - 29. apríl 2024 kl. 10:44
- ...nnadagsblað Vestmannaeyja 1986/Hrakningar Tjalds VE 225| Hrakningar Tjalds VE 225]] *[[Sjómannadagsblað Vestmannaeyja 1986/Bjarnarey|Bjarnarey]] ...5 KB (563 orð) - 22. mars 2019 kl. 12:55
- [[Steingrímur Sigurðsson]] skipstjóri á [[Bjarnarey VE 501]] hefur með einstöku hugrekki orðið þeirra gæfu aðnjótandi að ...1 KB (184 orð) - 18. júlí 2017 kl. 10:25