501
breyting
Ekkert breytingarágrip |
m (Formannatal lagað.) |
||
Lína 120: | Lína 120: | ||
== Formannatal Taflfélags Vestmannaeyja == | == Formannatal Taflfélags Vestmannaeyja == | ||
29. ágúst 1926 [[Hermann Benediktsson]], [[Godthaab]] | * 29. ágúst 1926 [[Hermann Benediktsson]], [[Godthaab]] | ||
* 11. október 1936 [[Karl Sigurhansson]], [[Brimnes|Brimnesi]] | |||
11. október 1936 [[Karl Sigurhansson]], [[Brimnes|Brimnesi]] | * 8. október 1944 [[Halldór Ó. Ólafsson]], [[Arnardrangur|Arnardrangi]] | ||
* 15. september 1957 [[Tryggvi Jónasson]], | |||
8. október 1944 [[Halldór Ó. Ólafsson]], [[Arnardrangur|Arnardrangi]] | * 21. september 1958 [[Gústaf Finnbogason]], | ||
* 7. október 1962 [[Arnar Sigurmundsson]], | |||
15. september 1957 [[Tryggvi Jónasson]], | * 12. september 1965 [[Óli Á. Vilhjálmsson]], | ||
* 1. október 1967 [[Einar B. Guðlaugsson]], | |||
21. september 1958 [[Gústaf Finnbogason]], | * 13. september 1972 [[Andri Valur Hrólfsson]], | ||
* 5. október 1974 [[Össur Kristinsson]], | |||
7. október 1962 [[Arnar Sigurmundsson]], | * 20. september 1979 [[Ólafur Hermannsson]], | ||
* 22. september 1982 [[Guðmundur Búason]], | |||
12. september 1965 [[Óli Á. Vilhjálmsson]], | * 15. september 1984 [[Sævar Halldórsson]], | ||
* 9. mars 1986 [[Ágúst Ómar Einarsson]], | |||
1. október 1967 [[Einar B. Guðlaugsson]], | * 28. september 1986 [[Sævar Halldórsson]], | ||
* 17. september 1987 [[Sigurjón Þorkelsson]], | |||
13. september 1972 [[Andri Valur Hrólfsson]], | * 16. september 1989 [[Stefán Gíslason]], | ||
* 27. september 1990 [[Sigurjón Þorkelsson]], | |||
5. október 1974 [[Össur Kristinsson]], | * 13. október 1995 [[Stefán Gíslason]], | ||
* 15. september 1997 [[Sigurjón Þorkelsson]], | |||
20. september 1979 [[Ólafur Hermannsson]], | * 15. september 2003 [[Magnús Matthíasson]], | ||
* 5. júní 2007 [[Karl Gauti Hjaltason]]. | |||
22. september 1982 [[Guðmundur Búason]], | |||
15. september 1984 [[Sævar Halldórsson]], | |||
9. mars 1986 [[Ágúst Ómar Einarsson]], | |||
28. september 1986 [[Sævar Halldórsson]], | |||
17. september 1987 [[Sigurjón Þorkelsson]], | |||
16. september 1989 [[Stefán Gíslason]], | |||
27. september 1990 [[Sigurjón Þorkelsson]], | |||
13. október 1995 [[Stefán Gíslason]], | |||
15. september 1997 [[Sigurjón Þorkelsson]], | |||
15. september 2003 [[Magnús Matthíasson]], | |||
5. júní 2007 [[Karl Gauti Hjaltason]]. | |||
breyting