68.785
breytingar
Ekkert breytingarágrip |
Ekkert breytingarágrip |
||
(1 millibreyting ekki sýnd frá sama notandanum) | |||
Lína 30: | Lína 30: | ||
=Fjölskylda= | =Fjölskylda= | ||
Eiginkona Sigurjóns (4. jan. 1924) var [[Þórunn Eyjólfsdóttir Kolbeins]], prests að Staðarbakka í Miðfirði, f. 23. janúar 1903, d. 4. apríl 1969.<br> | Eiginkona Sigurjóns (4. jan. 1924) var [[Þórunn Eyjólfsdóttir Kolbeins]], prests að Staðarbakka í Miðfirði, f. 23. janúar 1903, d. 4. apríl 1969.<br> | ||
Börn þeirra voru: | Börn þeirra voru:<br> | ||
1. [[Eyjólfur Kolbeins Sigurjónsson]], f. 23. ágúst 1924, d. 14. ágúst 2001, löggiltur endurskoðandi í Reykjavík.<br> | |||
2. [[Árni Sigurjónsson (Ofanleiti)|Árni Sigurjónsson]], f. 27. september 1925, d. 1. október 2000, lögfræðingur, fulltrúi lögreglustjórans í Reykjavík.<br> | |||
3. [[Líney Sigurjónsdóttir]], f. 7. maí 1928, húsfreyja, fatahönnuður, klæðskerameistari í Reykjavík, d. 2. janúar 2017.<br> | |||
4. [[Þórey Sigurjónsdóttir (læknir)|Þórey Jóhanna Sigurjónsdóttir]], f. 21. maí 1930, sérfræðingur í barnalækningum í Reykjavík.<br> | |||
5. [[Páll Sigurjónsson (verkfræðingur|Hannes ''Páll'' Sigurjónsson]], f. 5. ágúst 1931, byggingaverkfræðingur, einn af stofnendum og framkvæmdastjóri ÍSTAKS h.f.<br> | |||
6. [[Ásthildur Sigurjónsdóttir (kennari)|Þórunn ''Ásthildur'' Sigurjónsdóttir]], f. 22. júlí 1938, kennari í Reykjavík.<br> | |||
7. [[Snjólaug Sigurjónsdóttir (kennari)|Snjólaug Anna Sigurjónsdóttir]], f. 23. marz 1942, kennari í Reykjavík. | |||
= Myndir = | = Myndir = |