68.779
breytingar
Ekkert breytingarágrip |
Ekkert breytingarágrip |
||
Lína 21: | Lína 21: | ||
1. Kristín Eiríksdóttir, f. 15. ágúst 1838, d. 26. ágúst 1838 „af Barnaveikinni“, sennilega ginklofi.<br> | 1. Kristín Eiríksdóttir, f. 15. ágúst 1838, d. 26. ágúst 1838 „af Barnaveikinni“, sennilega ginklofi.<br> | ||
2. Hans Eiríksson, f. 20. nóvember 1839, d. 28. nóvember 1839 úr ginklofa.<br> | 2. Hans Eiríksson, f. 20. nóvember 1839, d. 28. nóvember 1839 úr ginklofa.<br> | ||
3. [[Málfríður Eiríksdóttir (Gjábakka)|Málfríður Eiríksdóttir]], f. 22. ágúst 1842, d. 29. febrúar 1912. Hún fór til Vesturheims 1887.<br> | 3. Anna Eiríksdóttir, f. 21. mars 1841, d. 24. mars 1841 úr ginklofa.<br> | ||
4. [[Málfríður Eiríksdóttir (Gjábakka)|Málfríður Eiríksdóttir]], f. 22. ágúst 1842, d. 29. febrúar 1912. Hún fór til Vesturheims 1887.<br> | |||
5. [[Veigalín Eiríksdóttir (Gjábakka)|Veigalín Eiríksdóttir]], f. 28. nóvember 1843, d. 23. júní 1884.<br> | |||
6. Kristín Eiríksdóttir, f. 26. febrúar 1845, d. 5. mars 1845 úr ginklofa..<br> | |||
7. Eiríkur Eiríksson, f. 15. apríl 1846, d. 24. apríl 1846 úr ginklofa.<br> | |||
8. [[Jón Eiríksson (Gjábakka)|Jón Eiríksson]], f. 14. október 1847, d. 26. febrúar 1869, drukknaði af Blíð með föður sínum.<br> | |||
9. [[Elísabet Eiríksdóttir (Gjábakka)|Elísabet Eiríksdóttir]], f. 17. júní 1849. Fór til Vesturheims 1890.<br> | |||
10. [[Rósinkranz Eiríksson (Gjábakka)|Rósinkranz Eiríksson]], f. 10. september 1850, drukknaði af Blíð með föður sínum 26. febrúar 1869.<br> | |||
11. Símon Eiríksson, f. 10. desember 1851, d. 18. desember 1851 „af Barnaveikindum“.<br> | |||
12. Anna Eiríksdóttir, f. 4. júlí 1853, d. 17. júlí „af Barnaveiki“.<br> | |||
13. [[Eiríkur Eiríksson (Gjábakka)|Eiríkur Eiríksson]], 12. maí 1857, d. 11. september 1934. Hann fluttist til Vesturheims 1882.<br> | |||
14. Sigríður Eiríksdóttir, f. 25. september 1858, d. 1. október 1858 úr ginklofa.<br> | |||
15. Kristín Eiríksdóttir, f. 2. febrúar 1860, d. 22. júní 1860 „af umgangsveiki“.<br> | |||
{{Heimildir| | {{Heimildir| | ||
*Samantekt: [[Víglundur Þór Þorsteinsson]]. | *Samantekt: [[Víglundur Þór Þorsteinsson]]. |