69.120
breytingar
Ekkert breytingarágrip |
Ekkert breytingarágrip |
||
Lína 26: | Lína 26: | ||
2. [[Guðmundur Jónsson (Háeyri)|Guðmundur Jónsson]] formaður og skipasmiður á [[Háeyri]], f. 14. október 1888, d. 27. nóvember 1976.<br> | 2. [[Guðmundur Jónsson (Háeyri)|Guðmundur Jónsson]] formaður og skipasmiður á [[Háeyri]], f. 14. október 1888, d. 27. nóvember 1976.<br> | ||
3. [[Gunnar Marel Jónsson]] formaður og skipasmiður, f. 6. janúar 1891, d. 7. maí 1979.<br> | 3. [[Gunnar Marel Jónsson]] formaður og skipasmiður, f. 6. janúar 1891, d. 7. maí 1979.<br> | ||
4. [[Magnús Valdimar Jónsson (Bergi)|Magnús Valdimar Jónsson]] skipasmiður á [[Berg]]i, f. 27. október 1892, d. 13. október | 4. [[Magnús Valdimar Jónsson (Bergi)|Magnús Valdimar Jónsson]] skipasmiður á [[Berg]]i, f. 27. október 1892, d. 13. október 1920.<br> | ||
5. [[Haraldur Jónsson (Bergi)|Haraldur Jónsson]] sjómaður, f. 18. nóvember 1899, d. 20. febrúar 1962.<br> | 5. [[Haraldur Jónsson (Bergi)|Haraldur Jónsson]] sjómaður, f. 18. nóvember 1899, d. 20. febrúar 1962.<br> | ||
6. [[Guðni Jónsson (prófessor)|Guðni Jónsson]] prófessor, f. 22. júlí 1901, d. 4. mars 1974. Hann var kennari við unglingaskóla í Eyjum 1926-1927.<br> | 6. [[Guðni Jónsson (prófessor)|Guðni Jónsson]] prófessor, f. 22. júlí 1901, d. 4. mars 1974. Hann var kennari við unglingaskóla í Eyjum 1926-1927.<br> |