68.821
breyting
mEkkert breytingarágrip |
mEkkert breytingarágrip |
||
Lína 3: | Lína 3: | ||
==Ætt og uppruni== | ==Ætt og uppruni== | ||
Foreldrar hans voru Árni prófastur í Görðum á Álftanesi, f. 1. ágúst 1863 í Höfnum á Skaga, d. 26. marz 1932, Björns bónda á Tjörn á Skagaströnd Sigurðssonar og konu Björns, Elínar húsmóður Jónsdóttur á Skúmsstöðum á Eyrarbakka. Móðir Sigurjóns og kona (21. september 1894) Árna var Líney húsfreyja og kennari, f. 11. okt. 1873 á Laxamýri í S-Þing., d. 8. okt. 1953, Sigurjóns bónda | Foreldrar hans voru Árni prófastur í Görðum á Álftanesi, f. 1. ágúst 1863 í Höfnum á Skaga, d. 26. marz 1932, Björns bónda á Tjörn á Skagaströnd Sigurðssonar og konu Björns, Elínar húsmóður Jónsdóttur á Skúmsstöðum á Eyrarbakka. Móðir Sigurjóns og kona (21. september 1894) Árna var Líney húsfreyja og kennari, f. 11. okt. 1873 á Laxamýri í S-Þing., d. 8. okt. 1953, Sigurjóns bónda þar, Jóhannessonar og konu Sigurjóns, Snjólaugar Guðrúnar húsfreyju Þorvaldsdóttur að Krossum, Gunnlaugssonar.<br> | ||
==Lífsferill== | ==Lífsferill== | ||
Lína 10: | Lína 10: | ||
Sr. Sigurjón fékk veitingu fyrir [[Landakirkja|Vestmannaeyjaprestakalli]] 5. janúar | Sr. Sigurjón fékk veitingu fyrir [[Landakirkja|Vestmannaeyjaprestakalli]] 5. janúar | ||
1924 eftir fráfall sóknarprestsins þar séra [[Oddgeir Þórðarson Guðmundsen|Oddgeirs Þórðarsonar Gudmundsen]] og gegndi prestakallinu til ársloka 1944 nema veturinn 1938-1939, en þá var hann aukaprestur við dómkirkjuna í Reykjavík.<br> | 1924 eftir fráfall sóknarprestsins þar séra [[Oddgeir Þórðarson Guðmundsen|Oddgeirs Þórðarsonar Gudmundsen]] og gegndi prestakallinu til ársloka 1944 nema veturinn 1938-1939, en þá var hann aukaprestur við dómkirkjuna í Reykjavík.<br> | ||
Hann var prestur í Hallgrímsprestakalli í Reykjavík 1. janúar 1945-1967.<br> Séra Sigurjón var stundakennari við [[Gagnfræðaskólinn í Vestmannaeyjum| | Hann var prestur í Hallgrímsprestakalli í Reykjavík 1. janúar 1945-1967.<br> Séra Sigurjón var stundakennari við [[Gagnfræðaskólinn í Vestmannaeyjum|Gagnfræðaskólann í Vestmannaeyjum]] um skeið og við Gagnfræðaskóla Austurbæjar í Reykjavík 1955-1960.<br> | ||
Hann var formaður barnaverndarnefndar Vestmannaeyja frá stofnun til 1942 og sat í skólanefnd þar í mörg ár. Mikið starfaði hann að málefnum [[K.F.U.M. & K. húsið|K.F.U.M. og K.]] í Vestmannaeyjum til eflingar kristni og kirkju. Hann átti sæti í stjórn Kristniboðssambands Íslands frá 1945-1973 og um skeið í stjórn Prestafélagsins.<br> | Hann var formaður barnaverndarnefndar Vestmannaeyja frá stofnun til 1942 og sat í skólanefnd þar í mörg ár. Mikið starfaði hann að málefnum [[K.F.U.M. & K. húsið|K.F.U.M. og K.]] í Vestmannaeyjum til eflingar kristni og kirkju. Hann átti sæti í stjórn Kristniboðssambands Íslands frá 1945-1973 og um skeið í stjórn Prestafélagsins.<br> | ||
Sr. Sigurjón efldi kristna hugsun á meðal Eyjaskeggja og var í hvívetna áhrifaríkur aðili, þar sem hann lagði hönd á plóginn.<br> | Sr. Sigurjón efldi kristna hugsun á meðal Eyjaskeggja og var í hvívetna áhrifaríkur aðili, þar sem hann lagði hönd á plóginn.<br> | ||
Lína 33: | Lína 33: | ||
# [[Eyjólfur Kolbeins Sigurjónsson|Eyjólfur Kolbeins]], f. 24. ágúst 1924, d. 14. ágúst 2001, löggiltur endurskoðandi í Reykjavík, | # [[Eyjólfur Kolbeins Sigurjónsson|Eyjólfur Kolbeins]], f. 24. ágúst 1924, d. 14. ágúst 2001, löggiltur endurskoðandi í Reykjavík, | ||
#[[Árni Sigurjónsson|Árni]], f. 27. september 1925, d. 1. október 2000, lögfræðingur, fulltrúi lögreglustjórans í Reykjavík, | #[[Árni Sigurjónsson|Árni]], f. 27. september 1925, d. 1. október 2000, lögfræðingur, fulltrúi lögreglustjórans í Reykjavík, | ||
#[[Líney Sigurjónsdóttir|Líney]], f. 7. maí 1928, | #[[Líney Sigurjónsdóttir|Líney]], f. 7. maí 1928, fótaaðgerðakona í Reykjavík, | ||
#[[Þórey Sigurjónsdóttir|Þórey Jóhanna]], f. 21. maí 1930, sérfræðingur í barnalækningum í Reykjavík, | #[[Þórey Sigurjónsdóttir|Þórey Jóhanna]], f. 21. maí 1930, sérfræðingur í barnalækningum í Reykjavík, | ||
#[[Páll Sigurjónsson|Hannes ''Páll'']], f. 5. ágúst 1931, byggingaverkfræðingur, einn af stofnendum og framkvæmdastjóri ÍSTAKS h.f., | #[[Páll Sigurjónsson|Hannes ''Páll'']], f. 5. ágúst 1931, byggingaverkfræðingur, einn af stofnendum og framkvæmdastjóri ÍSTAKS h.f., |